Bo Thygesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1987 (37 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thygesen Consulting (Ejer) |
Største overskud: | 2.284' DKK AGGRIT COMPLIANCE INSTITUTE A/S (Nu: ACI A/S) (2017) |
Største underskud: | -2.999' DKK AGGRIT PROCESS A/S (Nu: WP A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 3.663' DKK AGGRIT COMPLIANCE INSTITUTE A/S (Nu: ACI A/S) (2021) |
Største gæld: | 4.382' DKK AGGRIT PROCESS A/S (Nu: WP A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos AGGRIT COMPLIANCE INSTITUTE A/S (Nu: ACI A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thygesen Consulting (23 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1987 i Thygesen Consulting (tidligere EDB-KONSULENT BO THYGESEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bo Thygesen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Bo i 23 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 28. februar 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. februar 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLFRAS HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ACI A/S
Via OLFRAS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
OLFRAS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2003 -
ACI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
OLFRAS HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2003 -
ACI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
CPH WOOD ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2018
Registreringsdato: 22.02.2018 -
ACI A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
ACI A/S (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017
Blå bog (fortsat)
Bo har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2003 - Stadig aktiv
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
12.11.2013 - 01.09.2022
Ejerandel: 52% -
Reel ejer
22.04.2008 - 29.06.2017
Bestyrelsesmedlem
22.04.2008 - Stadig aktiv
Direktør
21.09.2009 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2017 - 30.06.2017
Reel ejer
30.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Stifter og Ejer
01.03.1987 - 28.02.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2004 - 10.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Thygesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i AGGRIT COMPLIANCE INSTITUTE A/S (Nu: ACI A/S) der præsenterede et overskud på 2.284' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i AGGRIT COMPLIANCE INSTITUTE A/S (Nu: ACI A/S) der præsenterede et underskud på 2.627' DKK.
Bo har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 2 måneder fra 2003 til i dag hos OLFRAS HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 455' DKK (CPH WOOD ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.627' DKK (AGGRIT COMPLIANCE INSTITUTE A/S (Nu: ACI A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.057' DKK (OLFRAS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 452' DKK (CPH WOOD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Oliver Sebastian Thygesen.