Vibeke Franziska Gräfin von Schwerin
Højrisvej 3, 7900 Nykøbing M, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1987 (37 år) |
Karrieren startede hos: | HØJRIIS GODS (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HØJRIIS GODS (37 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1987 hos HØJRIIS GODS i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Vibeke Franziska Gräfin von Schwerin og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Vibeke nu bestreddet i 37 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen museer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HØJRIIS GODS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
DET GENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB DANSK PLANTAGEFORSIKRING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2016
Registreringsdato: 26.04.2016 -
DET GENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB DANSK PLANTAGEFORSIKRING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2012
Registreringsdato: 24.04.2012 -
HØJRIIS GODS (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.1987
Registreringsdato: 01.10.1987
Blå bog (fortsat)
Vibeke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2012 - 26.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?