Henning Bach Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 1979 (45 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Midtjysk Flyveskole v/Henning Andersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Midtjysk Flyveskole v/Henning Andersen (45 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i Midtjysk Flyveskole v/Henning Andersen (tidligere H B ELEKTRO V/HENNING BACH ANDERSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henning Bach Andersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Henning nu bestreddet i 45 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor køreskoler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Midtjysk Flyveskole v/Henning Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
ANVU DESIGN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.1997
Registreringsdato: 22.08.1997 -
ANVU DESIGN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.1990
Registreringsdato: 22.06.1990 -
H B ELEKTRO V/HENNING BACH ANDERSEN (Nu: Midtjysk Flyveskole v/Henning Andersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.07.1979
Registreringsdato: 02.07.1979
Blå bog (fortsat)
Henning har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.07.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
28.11.2017 - 09.06.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.06.1990 - 22.08.1997
Ejerandel: Intet ejerskab