Peter Bjørn Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1983 (40 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | P. BJØRN OLSENS BÅDEVÆRFT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.954' DKK OLSEN YACHT ApS (Nu: Hallkvist Consult ApS) (2014) |
Største underskud: | -2.141' DKK OLSEN YACHT ApS (Nu: Hallkvist Consult ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 2.199' DKK OLSEN YACHT ApS (Nu: Hallkvist Consult ApS) (2014) |
Største gæld: | 269' DKK OLSEN YACHT ApS (Nu: Hallkvist Consult ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos P. BJØRN OLSEN, HOLDING ApS (Nu: Olsen Yacht ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PETER BJØRN OLSEN (40 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1983 hos P. BJØRN OLSENS BÅDEVÆRFT ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Bjørn Olsen i 9 år 2 måneder, før stoppet d. 5. januar 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PETER BJØRN OLSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Olsen Yacht ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Olsen Yacht ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2008
Ejendomme (5)
Tidslinje (11)
-
OLSEN YACHT ApS (Nu: Hallkvist Consult ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.11.2015
Registreringsdato: 09.11.2015 -
OLSEN YACHT ApS (Nu: Hallkvist Consult ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.02.2008
Registreringsdato: 12.02.2008 -
P. BJØRN OLSEN, HOLDING ApS (Nu: Olsen Yacht ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2008
Registreringsdato: 01.02.2008
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.05.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.02.2008 - 09.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.1983 - 20.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.08.2000 - 21.04.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor OLSEN YACHT ApS (Nu: Hallkvist Consult ApS) kunne fremvise et overskud på 2.954' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor OLSEN YACHT ApS (Nu: Hallkvist Consult ApS) kunne fremvise et underskud på 2.141' DKK.