Hans Christian Lassen
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANS CHR. LASSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.828' DKK LASSEN BYG ApS (2018-19) |
Største underskud: | -449' DKK NESSAL EJENDOMSSELSKAB ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 4.932' DKK LASSEN BYG ApS (2022-23) |
Største gæld: | 9.464' DKK LASSEN BYG ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos LASSEN BYG ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af HANS CHR. LASSEN HOLDING ApS (19 år 4 måneder) |
Det hele startede i 2005 hos HANS CHR. LASSEN HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Hans Christian Lassen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Hans nu bestreddet i 19 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 70' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HANS CHR. LASSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Hans C. Lassen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NESSAL EJENDOMSSELSKAB ApS
Via HANS CHR. LASSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HANS CHR. LASSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2005 -
NESSAL EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2008
Ejendomme (3)
Tidslinje (6)
-
Hans C. Lassen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2015
Registreringsdato: 01.10.2015 -
LASSEN BYG ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2010
Registreringsdato: 22.12.2010 -
LASSEN BYG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.10.2008
Registreringsdato: 03.10.2008
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
05.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.10.2008 - 22.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Christian Lassen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HANS CHR. LASSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.857' DKK. Gennem holdingselskabet HANS CHR. LASSEN HOLDING ApS har Hans derfor også andele i NESSAL EJENDOMSSELSKAB ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Hans Christian Lassen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor HANS CHR. LASSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 234' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor NESSAL EJENDOMSSELSKAB ApS kunne fremvise et underskud på 449' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Holger Lassen.