Peter Sørensen
Karrieren startede hos: | MP INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 125.217' DKK SØREN HVALSØ AUTOMOBILER A/S (Nu: JAN NYGAARD A/S) (2021) |
Største underskud: | -5.396' DKK Jan Nygaard Intertrade A/S (2020) |
Største egenkapital: | 205.960' DKK SØREN HVALSØ AUTOMOBILER A/S (Nu: JAN NYGAARD A/S) (2023) |
Største gæld: | 288.613' DKK SØREN HVALSØ AUTOMOBILER A/S (Nu: JAN NYGAARD A/S) (2021) |
Karrieren i erhvervslivet startede for flere år siden ved MP INVEST ApS (tidligere MP INVEST A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Sørensen i 26 år 2 måneder, før stoppet den 2. april 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. oktober 1992.
Bestyrelsesposter (3)
-
Jan Nygaard Intertrade A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.01.2019 -
Jan Nygaard Foreign Investments A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.11.2016 -
JAN NYGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.05.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (59)
-
KEMIC VANDRENS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2024
Registreringsdato: 03.01.2024 -
Jan Nygaard Intertrade A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2019
Registreringsdato: 24.01.2019 -
ANKER & GENZ A/S (Nu: Luisa & ko ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2018
Registreringsdato: 13.06.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 60 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.12.2005 - 03.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2009 - 13.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2014 - 11.07.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved SØREN HVALSØ AUTOMOBILER A/S (Nu: JAN NYGAARD A/S) der præsenterede et overskud på 125.217' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Jan Nygaard Intertrade A/S der præsenterede et underskud på 5.396' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 2 måneder fra 1964 til 1990 hos MP INVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 71.967' DKK (HOH VANDTEKNIK A/S (Nu: BWT Danmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 137' DKK (ANKER & GENZ A/S (Nu: Luisa & ko ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 205.960' DKK (SØREN HVALSØ AUTOMOBILER A/S (Nu: JAN NYGAARD A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.111' DKK (Jan Nygaard Intertrade A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jan Nygaard.