Jens Christian Korse
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 1998 - 30. sep. 2017 |
Karrieren startede hos: | Jens Christian Korse (Ejer) |
Største overskud: | 67' DKK MAX FILM ApS (Nu: MAX SISTERS ApS) (2018) |
Største underskud: | -7' DKK MAX FILM ApS (Nu: MAX SISTERS ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 173' DKK MAX FILM ApS (Nu: MAX SISTERS ApS) (2018) |
Største gæld: | 29' DKK MAX FILM ApS (Nu: MAX SISTERS ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jens Christian Korse (25 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1998 ved Jens Christian Korse med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Christian Korse og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Jens nu bestreddet i 25 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor prepress- og premedia-arbejde.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jens Christian Korse
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Hurlumhejhuset I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
Selvsving I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2017
Registreringsdato: 30.09.2017 -
MAX FILM ApS (Nu: MAX SISTERS ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2009
Registreringsdato: 02.12.2009
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2003 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2008 - 30.09.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2007 - 02.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab