Ole Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLE PEDERSEN I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af OLE PEDERSEN (36 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1987 hos OLE PEDERSEN I/S som Ejer. Ole Pedersen købte en andel af virksomheden den 1. januar 1987 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Ole af: Knud Pedersen. Titlen som Ejer havde Ole i 13 år 5 måneder, inden stoppet den 30. juni 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor kornavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLE PEDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
OLE PEDERSEN I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2000
Registreringsdato: 30.06.2000 -
VICH 2233 A/S (Nu: F.M. A/S AF 9/5 1995)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.1998
Registreringsdato: 30.09.1998 -
VICH 2233 A/S (Nu: F.M. A/S AF 9/5 1995)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.1990
Registreringsdato: 01.03.1990
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.07.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.1987 - 30.06.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1990 - 30.09.1998
Ejerandel: Intet ejerskab