Søren Kyed
Erhvervsaktiv: | 20. sep. 1997 - 1. nov. 2003 |
Karrieren startede hos: | Søren Kyed Productions (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søren Kyed Productions (27 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 ved Søren Kyed Productions (tidligere Kyeds Lydproduktion v/Søren Kyed) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Søren Kyed og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Søren nu besiddet i 27 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden forretningsservice i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Søren Kyed Productions
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Proactor I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2003
Registreringsdato: 01.11.2003 -
Proactor I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2002
Registreringsdato: 01.06.2002 -
Kyeds Lydproduktion v/Søren Kyed (Nu: Søren Kyed Productions) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.09.1997
Registreringsdato: 20.09.1997
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.09.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2002 - 01.11.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager