Michael Draaby Brink
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1986 (38 år) |
Karrieren startede hos: | MICHAEL BRINK (Stifter) |
Største overskud: | 2.796' DKK FORUM ESTATES A/S (2017) |
Største underskud: | -972' DKK FORUM ESTATES A/S (2016) |
Største egenkapital: | 5.454' DKK FORUM ESTATES A/S (2023) |
Største gæld: | 6.681' DKK FORUM ESTATES A/S (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos B-STICK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MICHAEL BRINK (38 år) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1986 i MICHAEL BRINK i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Michael Draaby Brink og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Michael nu besiddet i 38 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MICHAEL BRINK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FORUM ESTATES A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
B-STICK ApS
Via FORUM ESTATES A/S -
VillaGreen ApS
Via FORUM ESTATES A/S
Direktørposter (2)
-
FORUM ESTATES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2006 -
VillaGreen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2024
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Halsebyvej 32
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.12.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
B-STICK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.07.1990 -
FORUM ESTATES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2006 -
VillaGreen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
VillaGreen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024 -
VillaGreen ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024 -
Ejerforeningen Halsebyvej 32
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.08.2006 - Stadig aktiv
Ejer
15.10.2014 - 18.10.2015
Reel ejer
19.10.2015 - 31.12.2020
Ejer
19.10.2015 - 02.01.2022
Reel ejer
01.01.2021 - 31.12.2021
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejer
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.07.1990 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.07.1990 - Stadig aktiv
Ejer
17.12.1990 - 31.12.2014
Reel ejer
01.01.2006 - 01.07.2017
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor FORUM ESTATES A/S landede et overskud på 2.796' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FORUM ESTATES A/S landede et underskud på 972' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 499' DKK (FORUM ESTATES A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.454' DKK (FORUM ESTATES A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -615' DKK (B-STICK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Annett Bengtsson.