Rune Fisker
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BENNY BOX ApS (Ejer) |
Største overskud: | 570' DKK BENNY BOX ApS (2022) |
Største underskud: | -310' DKK BENNY BOX ApS (2023) |
Største egenkapital: | 716' DKK BENNY BOX ApS (2022) |
Største gæld: | 1.290' DKK BENNY BOX ApS (2019) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SX Kitchen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BENNY BOX ApS (13 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede i 2011 ved BENNY BOX ApS i rollen som Ejer, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne at Rune Fisker stiftede BENNY BOX ApS den dag i maj 2011. Rollen som Ejer, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Stifter har Rune nu bestreddet i 4 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 310' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rune Fisker
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bunny & Tiger Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SX Kitchen ApS
Via Bunny & Tiger Holding ApS
Tidslinje (12)
-
BENNY BOX ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
Bunny & Tiger Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
BENNY BOX ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2020
Registreringsdato: 16.06.2020
Blå bog (fortsat)
Rune har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
16.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
26.05.2011 - 04.07.2024
Direktør
26.05.2011 - 08.05.2018
Ejer
30.09.2015 - 27.11.2016
Ejer
28.11.2016 - 16.06.2020
Ejerandel: 33,33%
Rune Fisker er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bunny & Tiger Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 39' DKK. Gennem holdingselskabet Bunny & Tiger Holding ApS har Rune derfor også andele i SX Kitchen ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Rune Fisker, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor BENNY BOX ApS kunne fremvise et overskud på 414' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BENNY BOX ApS kunne fremvise et underskud på 74' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 310' DKK (BENNY BOX ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 497' DKK (BENNY BOX ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (SX Kitchen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Gloria Vannesa Ahuactzin McIntyre.