Lotte Riising Erri
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1989 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANISH GENETICS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.095' DKK DANISH GENETICS A/S (2021) |
Største underskud: | -5.874' DKK DANISH GENETICS A/S (2022) |
Største egenkapital: | 2.370' DKK DANISH GENETICS A/S (2015) |
Største gæld: | 3.911' DKK DANISH GENETICS A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANISH GENETICS A/S (32 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1989 i DANISH GENETICS A/S (tidligere DANICH GENETICS A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lotte Riising Erri i 32 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. august 2022.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 1.568' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vadehavs klinikken v/Lotte Erri
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
DANISH GENETICS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
DANISH GENETICS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022 -
DANICH GENETICS A/S (Nu: DANISH GENETICS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
Lotte Erri (Nu: Vadehavs klinikken v/Lotte Erri) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2013
Registreringsdato: 01.02.2013
Blå bog (fortsat)
Lotte har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.11.1989 - 31.08.2022
Bestyrelsesmedlem
06.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.1997 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lotte' netværk er Jørn Bent Mikkel Riis Erri.