Kim Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET NORDFYN IS KIM & MIKAEL JOHANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 296.137' DKK FJERNVARME FYN HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -59.289' DKK FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S (2020) |
Største egenkapital: | 2.604.896' DKK FJERNVARME FYN HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 1.839.526' DKK FJERNVARME FYN PRODUKTION A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSSELSKABET NORDFYN IS KIM & MIKAEL JOHANSEN (30 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1994 hos EJENDOMSSELSKABET NORDFYN IS KIM & MIKAEL JOHANSEN med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Mikael Johansen at Kim Johansen stiftede EJENDOMSSELSKABET NORDFYN IS KIM & MIKAEL JOHANSEN den dag i januar 1994. Titlen som Ejer og Stifter har Kim nu bestreddet i 30 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET NORDFYN IS KIM & MIKAEL JOHANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
NATURGAS FYN HOLDING A/S (Nu: NGF NATURE ENERGY HOLDING A/S) (Personlig suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2018
Registreringsdato: 18.01.2018 -
FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2018
Registreringsdato: 02.01.2018 -
FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2018
Registreringsdato: 02.01.2018
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.1994 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
26.02.2018 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 26.02.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.02.2014 - 18.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos FJERNVARME FYN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 173.140' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S der præsenterede et underskud på 30.886' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2014 til 2018 hos NGF NATURE ENERGY HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21.220' DKK (FJERNVARME FYN PRODUKTION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 44.405' DKK (FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.587.718' DKK (FJERNVARME FYN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 500' DKK (FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Mikael Johansen.