Kaj Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. nov. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KAJ THOMSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KAJ THOMSEN (34 år 3 måneder) |
Det hele startede i 1982 i KAJ THOMSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kaj Thomsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kaj i 34 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 6. februar 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen produktion af slagtesvin. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. februar 2017.
Tidslinje (10)
-
KAJ THOMSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 06.02.2017
Registreringsdato: 06.02.2017 -
NORDJYSK ANDELS GROVVAREFORENING A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2009
Registreringsdato: 21.09.2009 -
NORDJYSK ANDELS GROVVAREFORENING A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2005
Registreringsdato: 05.10.2005
Blå bog (fortsat)
Kaj har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
05.11.1982 - 06.02.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2002 - 23.10.2003
Bestyrelsesmedlem
05.10.2005 - 21.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2001 - 10.03.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2001 - 06.12.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Kaj har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2005 til 2009 hos NORDJYSK ANDELS GROVVAREFORENING A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Kaj' netværk er Søren Holm Kristensen.