Finn Frøkjær Rømer
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rømer`s Maskinstation v/Finn Frøkjær Rømer (Ejer) |
Største overskud: | 651' DKK RØMERS MASKINSTATION OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (Nu: Rømers ApS) (2015) |
Største underskud: | -95' DKK RØMERS MASKINSTATION OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (Nu: Rømers ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 2.434' DKK RØMERS MASKINSTATION OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (Nu: Rømers ApS) (2019) |
Største gæld: | 3.379' DKK RØMERS MASKINSTATION OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (Nu: Rømers ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos RØMERS MASKINSTATION OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (Nu: Rømers ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rømer`s Maskinstation v/Finn Frøkjær Rømer (40 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1981 ved Rømer`s Maskinstation v/Finn Frøkjær Rømer (tidligere Maskinstation Finn Frøkjær Rømer) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Finn Frøkjær Rømer der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Finn i 40 år 9 måneder, før stoppet den 5. oktober 2022.
Virksomheden opererede indenfor serviceydelser i forbindelse med planteavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. oktober 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Finn Rømer Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Rømers ApS
Via Finn Rømer Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Finn Rømer Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Maskinstation Finn Frøkjær Rømer (Nu: Rømer`s Maskinstation v/Finn Frøkjær Rømer) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 05.10.2022
Registreringsdato: 05.10.2022 -
HR og FR Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2020
Registreringsdato: 13.10.2020 -
Finn Rømer Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.10.2020
Registreringsdato: 13.10.2020
Blå bog (fortsat)
Finn har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
13.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.12.1981 - 05.10.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.09.2020 - 13.10.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
10.05.2007 - 18.09.2020
Reel ejer
10.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Finn Frøkjær Rømer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Finn Rømer Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 571' DKK. Igennem holdingselskabet Finn Rømer Holding ApS har Finn derfor også ejerandele i Rømers ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Finn Frøkjær Rømer, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor RØMERS MASKINSTATION OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (Nu: Rømers ApS) kunne offentliggøre et overskud på 651' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Finn Rømer Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 37' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 95' DKK (RØMERS MASKINSTATION OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (Nu: Rømers ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.469' DKK (RØMERS MASKINSTATION OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (Nu: Rømers ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 571' DKK (Finn Rømer Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Henrik Rømer.