Jesper Schou Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1991 (33 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Schou Kommunikation v/Jesper Schou Hansen (Stifter) |
Største overskud: | 48.641' DKK HOFOR VAND KØBENHAVN A/S (2015) |
Største underskud: | -170.404' DKK HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 2.264.406' DKK HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S (2020) |
Største gæld: | 5.242.540' DKK HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Medieselskabet Havnefronten ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Schou Kommunikation v/Jesper Schou Hansen (33 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1991 hos Schou Kommunikation v/Jesper Schou Hansen (tidligere SCHOU MARKETING & REKLAME V/JESPER SCHOU HANSEN) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Jesper Schou Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Jesper nu besiddet i 33 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor reklamebureauer.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Schou Kommunikation v/Jesper Schou Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Medieselskabet Havnefronten Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Medieselskabet Havnefronten ApS
Via Medieselskabet Havnefronten Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Medieselskabet Havnefronten Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Medieselskabet Havnefronten ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (49)
-
HOFOR SPILDEVAND BRØNDBY A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.05.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2017 - 11.04.2023
Reel ejer
12.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2018 - 31.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2018 - 31.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2018 - 31.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Schou Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Medieselskabet Havnefronten Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 63' DKK. Gennem sit holdingselskab Medieselskabet Havnefronten Holding ApS har Jesper dermed også andele i Medieselskabet Havnefronten ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Schou Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jesper Schou Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos HOFOR VAND KØBENHAVN A/S der præsenterede et overskud på 36.069' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos HOFOR VAND KØBENHAVN A/S der præsenterede et underskud på 79.022' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 2015 til i dag hos Medieselskabet Havnefronten ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.642' DKK (HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 170.404' DKK (HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.144.161' DKK (HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -415' DKK (Medieselskabet Havnefronten ApS).