Anette Mørck-Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1990 (34 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Anette Mørck-Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.051' DKK Mørck Ejendomme ApS (2022) |
Største underskud: | -688' DKK DIGIKOM A/S (Nu: DIGIKOM ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 4.459' DKK Mørck Ejendomme ApS (2022) |
Største gæld: | 16.397' DKK Mørck Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DIGIKOM A/S (Nu: DIGIKOM ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DIGIKOM ApS (19 år 3 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1990 i Anette Mørck-Jensen (tidligere STENGÅRDEN V/A MØRCK-JENSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anette Mørck-Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Anette i 14 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. december 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mørck Ejendomme ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Tidslinje (17)
-
CURVES&MORE IVS (Nu: CURVES&MORE ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 05.04.2023
Registreringsdato: 05.04.2023 -
CURVES&MORE IVS (Nu: CURVES&MORE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2023
Registreringsdato: 05.04.2023 -
DIGIKOM A/S (Nu: DIGIKOM ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2018
Registreringsdato: 02.02.2018
Blå bog (fortsat)
Anette har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.10.2014 - 05.04.2023
Ejer
12.04.2016 - 05.04.2023
Ejerandel: 25,5% -
Stifter og Ejer
30.06.2016 - 24.07.2016
Reel ejer
25.07.2016 - 07.12.2020
Ejer
25.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1998 - 02.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2000 - 04.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2007 - 19.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Mørck Ejendomme ApS landede et overskud på 1.051' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Mørck Ejendomme ApS landede et underskud på 158' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Poul Mørck-Jensen.