Mohannad Saleh Mohamed Fahmi
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | Truemax V/Mohamed Fahmi Postboks 39 (Ejer) |
Største overskud: | 1.255' DKK TRUEMAX ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.553' DKK TRUEMAX ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 2.470' DKK TRUEMAX ApS (2021-22) |
Største gæld: | 4.565' DKK TRUEMAX ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos TRUEMAX ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TRUEMAX ApS (21 år) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1998 hos Truemax V/Mohamed Fahmi Postboks 39 (tidligere ERHVERVS-SERVICE/TRUE MAX V/MOHAMED FAHMI) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mohannad Saleh Mohamed Fahmi der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Mohannad i 1 år 9 måneder, inden stoppet den 30. juni 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M1 Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TRUEMAX ApS
Via M1 Invest ApS -
Visunordic ApS
Via M1 Invest ApS
Direktørposter (3)
-
TRUEMAX ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2005 -
M1 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2015 -
Visunordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
TRUEMAX ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Mi Art ApS (Nu: Visunordic ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 06.08.2019
Registreringsdato: 06.08.2019 -
Al Reef IVS
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2018
Registreringsdato: 22.02.2018 -
M1 BIZ ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.04.2016
Registreringsdato: 05.04.2016
Blå bog (fortsat)
Mohannad har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.10.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.10.2015 - Stadig aktiv
Direktør
16.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.06.2020 - 01.01.2024
Ejerandel: 10% -
Direktør og Reel ejer
11.03.2016 - 22.02.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.10.2014 - 05.04.2016
Ejerandel: 100%
Mohannad Saleh Mohamed Fahmi er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M1 Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.588' DKK. Gennem sit holdingselskab M1 Invest ApS har Mohannad dermed også andele i TRUEMAX ApS (100%) samt Visunordic ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Mohannad Saleh Mohamed Fahmi, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor TRUEMAX ApS landede et overskud på 1.255' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor TRUEMAX ApS landede et underskud på 1.553' DKK.