Michael Lindholm Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1994 (30 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | JYLLANDSAKVARIET, THYBORØN MICHAEL LINDHOLM MADSEN (Ejer) |
Største overskud: | 4.315' DKK FONDEN FOR KYSTCENTER THYBORØN (Nu: Fonden Thyborøn) (2022) |
Største underskud: | -760' DKK FONDEN FOR KYSTCENTER THYBORØN (Nu: Fonden Thyborøn) (2023) |
Største egenkapital: | 8.885' DKK FONDEN FOR KYSTCENTER THYBORØN (Nu: Fonden Thyborøn) (2022) |
Største gæld: | 19.752' DKK FONDEN FOR KYSTCENTER THYBORØN (Nu: Fonden Thyborøn) (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FONDEN FOR KYSTCENTER THYBORØN (Nu: Fonden Thyborøn) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JYLLANDSAKVARIET, THYBORØN MICHAEL LINDHOLM MADSEN (30 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1994 i JYLLANDSAKVARIET, THYBORØN MICHAEL LINDHOLM MADSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Michael Lindholm Madsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Michael nu besiddet i 30 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen botaniske og zoologiske haver samt naturreservater.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JYLLANDSAKVARIET, THYBORØN MICHAEL LINDHOLM MADSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
THYBORØN SALTVANDS PUT AND TAKE ApS
Ejerandel: 100% -
Seaside Safari ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Seaside Safari ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2017 -
THYBORØN SALTVANDS PUT AND TAKE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2013
Tidslinje (15)
-
Seaside Safari IVS (Nu: Seaside Safari ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.09.2017
Registreringsdato: 07.09.2017 -
Seaside Safari IVS (Nu: Seaside Safari ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 07.09.2017
Registreringsdato: 07.09.2017 -
THYBORØN SALTVANDS PUT AND TAKE ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
31.10.2003 - 27.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.1999 - 08.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Seaside Safari IVS (Nu: Seaside Safari ApS) landede et overskud på 389' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Seaside Safari IVS (Nu: Seaside Safari ApS) landede et underskud på 269' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 248' DKK (Seaside Safari IVS (Nu: Seaside Safari ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 760' DKK (FONDEN FOR KYSTCENTER THYBORØN (Nu: Fonden Thyborøn)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.125' DKK (FONDEN FOR KYSTCENTER THYBORØN (Nu: Fonden Thyborøn)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 260' DKK (THYBORØN SALTVANDS PUT AND TAKE ApS).