Bob Hoejenbos
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1994 (30 år) |
Karrieren startede hos: | VENNEBJERG VINDMØLLELAUG I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Goose Office I/S (17 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1994 i VENNEBJERG VINDMØLLELAUG I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Merete Harkenskov Sørensen, Inge Sanfi, Niels Erik Kirkegaard Simonsen, Jørgen Vendelbo, Carsten Peder Hansen, Maren Lisbeth Nielsen, Torben Christensen, Kai Møller Jensen, Bjarne Bang Poulsen, Jørgen Jensen, Lars Højmark Mortensen, Anders Kronborg, Villy Christensen, Erhardt Præstegaard Nørmølle, Andre Hecklen, Jens Hjermitslev, Jette Madsen, Kitty Nygaard Mackenhauer, Jan Erik Backer Rasmussen, Torben Ullerup, Ernst Thorkild Frederiksen, Frits Nørgaard Mikaelsen, Torben Bach Poulsen, Poul Klingberg, Hans Henrik Eriksen, Kurt Bæk Henriksen, Poul Henning Poulsen, Ib Valdemar Schrøder, Birgit Jenny Andersen, Janice Anne Hunter, Gerda Thingbak Nørgaard, Gurli Bjerre Toft, Ole Breyen, Frede Nielsen, Børge Andersen, Emil Peter Nielsen, Gunnar Dornonville de la Cour, Ole Blaabjerg, Ole Christian Nørmark, Viggo Hejlesen, John Hasselby, Finn Toft, Arne Tvede Larsen, Johnny Henrik Lisborg, Jens Martin Larsen, Anders Kruse Jensen at Bob Hoejenbos stiftede VENNEBJERG VINDMØLLELAUG I/S den dag i september 1994. Hvervet som Ejer og Stifter havde Bob i 11 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GooseOffice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
GooseOffice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Goose Office I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Seahorse v/D Laustrup & B Hoejenbos (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006
Blå bog (fortsat)
Bob har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 31.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
09.01.2004 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.09.1994 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager