Klaus Henrik Busch
Erhvervsaktiv siden: | 25. jul. 1995 (29 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | JMI EXECUTIVE SEARCH ApS (Direktør) |
Største overskud: | 139.034' DKK CBVB HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -17.660' DKK SundhedsGruppen A/S (Nu: Oona Health A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 244.157' DKK CBVB HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 237.054' DKK DANSK SUNDHEDSSIKRING A/S (Nu: Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 112 årsværk hos DANSK SUNDHEDSSIKRING A/S (Nu: Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af CBVB HOLDING ApS (13 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1995 ved JMI EXECUTIVE SEARCH ApS (tidligere INTERHOUSE DANMARK ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Klaus Henrik Busch i 3 år 3 måneder, før stoppet den 24. november 1998.
Nu arbejder virksomheden med arbejdsformidlingskontorer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 253' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CBVB II Holding ApS
Ejerandel: 100% -
CBVB HOLDING ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Crosstepper Me-Mover ApS
Via CBVB HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
CBVB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2010 -
CBVB II Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Crosstepper Me-Mover ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.05.2020
Tidslinje (41)
-
Primora Holding ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
SundhedsGruppen A/S (Nu: Oona Health A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2021
Registreringsdato: 04.10.2021 -
DANSK SUNDHEDSSIKRING A/S (Nu: Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2021
Registreringsdato: 04.10.2021
Blå bog (fortsat)
Klaus har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
18.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via CBVB HOLDING ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
02.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 17,05% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
04.07.2018 - 17.06.2024
Ejer
13.05.2020 - 13.05.2020
Reel ejer
13.05.2020 - 17.06.2024
Ejerandel: 37,5% -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2018 - 19.06.2019
Reel ejer
15.06.2018 - 20.06.2019
Bestyrelsesmedlem
20.06.2019 - 04.10.2021
Ejerandel: 30%
Klaus Henrik Busch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CBVB II Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -339' DKK. Igennem holdingselskabet CBVB II Holding ApS har Klaus derfor også ejerandele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Klaus Henrik Busch, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Klaus Henrik Busch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved DANSK SUNDHEDSSIKRING A/S (Nu: Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S) der præsenterede et overskud på 13.364' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved SundhedsGruppen A/S (Nu: Oona Health A/S) der præsenterede et underskud på 17.660' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 6 måneder fra 2012 til 2019 hos Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 120.447' DKK (CBVB HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.866' DKK (MeMover ApS (Nu: Crosstepper Me-Mover ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 244.157' DKK (CBVB HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.230' DKK (MeMover ApS (Nu: Crosstepper Me-Mover ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Jeanette Busch.