Niels Henrik Behrndtz Thaudal
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Niels Henrik Taudahl (Ejer) |
Største overskud: | 5.883' DKK AARS EL-FORSYNING NETVIRKSOMHED A/S (Nu: Kimbrer Elnet A/S) (2015) |
Største underskud: | -4.344' DKK AARS EL-FORSYNING FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHED A/S (Nu: Vesthimmerlands El-Forsyning A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 51.240' DKK AARS-HORNUM EL-FORSYNING A.M.B.A. (2015) |
Største gæld: | 25.757' DKK AARS EL-FORSYNING FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHED A/S (Nu: Vesthimmerlands El-Forsyning A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos AARS VOGNMANDSFORRETNING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Niels Henrik Taudahl (26 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 i Niels Henrik Taudahl (tidligere AARS VOGNMANDSFORRETNING) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Henrik Behrndtz Thaudal og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Niels nu besiddet i 26 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor vejgodstransport.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Niels Henrik Taudahl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HENRIK TAUDAHL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Aars Vognmandsforretning Holding ApS
Via HENRIK TAUDAHL HOLDING ApS -
AARS VOGNMANDSFORRETNING A/S
Via Aars Vognmandsforretning Holding ApS
Direktørposter (2)
-
HENRIK TAUDAHL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2008 -
Aars Vognmandsforretning Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
AARS VOGNMANDSFORRETNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2005 -
AARS-HORNUM EL-FORSYNING A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2015
Tidslinje (24)
-
AARS EL-FORSYNING ENTREPRISE A/S
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2022
Registreringsdato: 10.03.2022 -
AARS-HORNUM NET A/S (Nu: Kimbrer Elnet A/S)
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2022
Registreringsdato: 10.03.2022 -
AARS-HORNUM EL-FORSYNING A.M.B.A.
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2022
Registreringsdato: 10.03.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
16.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2012 - Stadig aktiv
Direktør
30.11.2020 - 10.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Henrik Behrndtz Thaudal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENRIK TAUDAHL HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.207' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Aars Vognmandsforretning Holding ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Niels Henrik Behrndtz Thaudal, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor AARS EL-FORSYNING FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHED A/S (Nu: Vesthimmerlands El-Forsyning A/S) fremviste et overskud på 3.214' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AARS EL-FORSYNING FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHED A/S (Nu: Vesthimmerlands El-Forsyning A/S) fremviste et underskud på 4.344' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.709' DKK (AARS EL-FORSYNING FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHED A/S (Nu: Vesthimmerlands El-Forsyning A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.999' DKK (AARS-HORNUM EL-FORSYNING A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.216' DKK (AUT. EL-INSTALLATØR MARIUS STUBBERUP A/S (Nu: STUBBERUP EL A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Gorm Giversen.