Niels Asger Bærentzen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bogården v/Niels Asger Bærentzen (Ejer) |
Største overskud: | 1.101' DKK BOGÅRDEN ApS (2016) |
Største underskud: | -225' DKK ENTREPRENØRFIRMAET NIELS ASGER BÆRENTZEN ApS (Nu: ENTREPRENØRFIRMAET ASGER BÆRENTZEN ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 7.751' DKK BOGÅRDEN ApS (2023) |
Største gæld: | 3.211' DKK BOGÅRDEN ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ENTREPRENØRFIRMAET NIELS ASGER BÆRENTZEN ApS (Nu: ENTREPRENØRFIRMAET ASGER BÆRENTZEN ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ENTREPRENØRFIRMAET ASGER BÆRENTZEN ApS (21 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1990 i Bogården v/Niels Asger Bærentzen (tidligere Entreprenør Niels Asger Bærentzen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels Asger Bærentzen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Niels i 13 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. januar 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOGÅRDEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ENTREPRENØRFIRMAET ASGER BÆRENTZEN ApS
Via BOGÅRDEN ApS
Direktørposter (2)
-
ENTREPRENØRFIRMAET ASGER BÆRENTZEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2003 -
BOGÅRDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
ENTREPRENØRFIRMAET NIELS ASGER BÆRENTZEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.11.2017
Registreringsdato: 03.11.2017 -
NIELS ASGER BÆRENTZEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2017
Registreringsdato: 02.11.2017 -
NIELS ASGER BÆRENTZEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2017
Registreringsdato: 02.11.2017
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.07.2005 - 03.11.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.07.2005 - 02.11.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.06.2003 - 30.09.2016
Direktør og Reel ejer
30.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.07.1990 - 01.01.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor BOGÅRDEN ApS kunne fremvise et overskud på 1.101' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ENTREPRENØRFIRMAET NIELS ASGER BÆRENTZEN ApS (Nu: ENTREPRENØRFIRMAET ASGER BÆRENTZEN ApS) kunne fremvise et underskud på 225' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 763' DKK (BOGÅRDEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.751' DKK (BOGÅRDEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.380' DKK (ENTREPRENØRFIRMAET NIELS ASGER BÆRENTZEN ApS (Nu: ENTREPRENØRFIRMAET ASGER BÆRENTZEN ApS)).