Jens Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 4. sep. 1982 (42 år) |
Karrieren startede hos: | Focus v/Jens Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 1.196' DKK KLOSTERHAVEN A/S (2021) |
Største underskud: | -26' DKK JH BOLIG ApS (2014) |
Største egenkapital: | 9.153' DKK KLOSTERHAVEN A/S (2023) |
Største gæld: | 10.383' DKK KLOSTERHAVEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JH BOLIG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Focus v/Jens Hansen (25 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1982 i Focus v/Jens Hansen (tidligere Drug-Store v/Jens Hansen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jens Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jens i 25 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. januar 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. januar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLOSTERHAVEN A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JH BOLIG ApS
Via KLOSTERHAVEN A/S
Direktørposter (2)
-
JH BOLIG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2012 -
KLOSTERHAVEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2012
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Klosterhaven 1-10
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 29.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
KLOSTERHAVEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GF Klosterhaven 1-10
Fratrådt som repræsentantDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Grundejerforeningen Klosterhaven 1-10
Tilknyttet som repræsentantDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
GF Klosterhaven 1-10
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
03.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
26.02.2024 - 29.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
04.09.1982 - 31.01.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KLOSTERHAVEN A/S kunne fremvise et overskud på 1.196' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor JH BOLIG ApS kunne fremvise et underskud på 26' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 976' DKK (KLOSTERHAVEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.153' DKK (KLOSTERHAVEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 491' DKK (JH BOLIG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Michelle Sloth Hansen.