Mette Bagger Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DKINET V/METTE BAGGER SØRENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.372' DKK DRACCO SCANDINAVIA A/S (Nu: Salgsselskabet af 30. juli 2020 A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -1.937' DKK DRACCO SCANDINAVIA A/S (Nu: Salgsselskabet af 30. juli 2020 A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 3.208' DKK DRACCO SCANDINAVIA A/S (Nu: Salgsselskabet af 30. juli 2020 A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 18.381' DKK DRACCO SCANDINAVIA A/S (Nu: Salgsselskabet af 30. juli 2020 A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af MM Ejendomme Kværndrup ApS (7 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 1997 i DKINET V/METTE BAGGER SØRENSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mette Bagger Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mette i 3 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. december 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor databaseværter og -formidlere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MM Ejendomme Kværndrup ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
MM Ejendomme Kværndrup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
MM Ejendomme Kværndrup ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2017
Tidslinje (7)
-
MM Ejendomme Kværndrup ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2017
Registreringsdato: 09.05.2017 -
MM Ejendomme Kværndrup ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2017
Registreringsdato: 09.05.2017 -
PICKLEBALL SCANDINAVIA ApS (Nu: MM Ejendomme Kværndrup ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017
Blå bog (fortsat)
Mette har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2009 - 29.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1997 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MM Ejendomme Kværndrup ApS landede et overskud på 31' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor MM Ejendomme Kværndrup ApS landede et underskud på 62' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Mikael Sarner.