Lars Rosenkrands
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1993 (31 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD I/S V/RAVN OG ROSENKRANDS (Ejer) |
Største overskud: | 580' DKK AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS (2021) |
Største underskud: | -124' DKK AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS (2016) |
Største egenkapital: | 1.403' DKK AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS (2021) |
Største gæld: | 1.398' DKK AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS (22 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1993 i AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD I/S V/RAVN OG ROSENKRANDS som Ejer. Lars Rosenkrands købte en andel af virksomheden den 1. juli 1993 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Lars af: Jesper Sehested Ravn. Hvervet som Ejer havde Lars i 8 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor anden måling og teknisk analyse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LR HORNSYLD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS
Via LR HORNSYLD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2002 -
LR HORNSYLD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
LR HORNSYLD HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.06.2010
Registreringsdato: 21.06.2010 -
AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2010
Registreringsdato: 21.06.2010 -
LR HORNSYLD HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.06.2010
Registreringsdato: 21.06.2010
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.06.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
18.05.2008 - 21.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.07.1993 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS fremviste et overskud på 580' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS fremviste et underskud på 124' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 228' DKK (AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 945' DKK (LR HORNSYLD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 934' DKK (AUTOMATIK SERVICE HORNSYLD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jesper Sehested Ravn.