Jes Ole Henningsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1988 (36 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Jes Henningsen v/Jes Henningsen (Ejer) |
Største overskud: | 260' DKK Movesca ApS (2019) |
Største underskud: | -1.541' DKK Movesca ApS (2020) |
Største egenkapital: | 2.106' DKK Movesca ApS (2019) |
Største gæld: | 5.193' DKK Movesca ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Movesca ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jes Henningsen v/Jes Henningsen (36 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1988 i Jes Henningsen v/Jes Henningsen (tidligere CIVILINGENIØR JES HENNINGENSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jes Ole Henningsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jes i 36 år 1 måned, inden stoppet d. 29. september 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2013.
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Movesca ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
Movesca ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2019
Registreringsdato: 22.11.2019 -
CIVILINGENIØR JES HENNINGENSEN (Nu: Jes Henningsen v/Jes Henningsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.08.1988
Registreringsdato: 15.08.1988
Blå bog (fortsat)
Jes har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.08.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2019 - 10.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab