Jesper Lajer Kruse Kjærgaard
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 1990 - 30. jun. 2012 |
Karrieren startede hos: | JK GRUPPEN V/JESPER L KJÆRGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 47' DKK JEKKIT ApS (Nu: JK GRUPPEN ApS) (2016) |
Største underskud: | -138' DKK JEKKIT ApS (Nu: JK GRUPPEN ApS) (2014) |
Største egenkapital: | -57' DKK JEKKIT ApS (Nu: JK GRUPPEN ApS) (2017) |
Største gæld: | 207' DKK JEKKIT ApS (Nu: JK GRUPPEN ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af JK GRUPPEN V/JESPER L KJÆRGAARD (33 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1990 ved JK GRUPPEN V/JESPER L KJÆRGAARD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jesper Lajer Kruse Kjærgaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Jesper nu bestreddet i 33 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JK GRUPPEN V/JESPER L KJÆRGAARD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
JEKKIT ApS (Nu: JK GRUPPEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2012
Registreringsdato: 10.07.2012 -
JK Gruppen Hjemmeservice I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2012
Registreringsdato: 30.06.2012 -
JEKKIT ApS (Nu: JK GRUPPEN ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2011
Registreringsdato: 15.02.2011
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.02.2011 - 10.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
21.01.2001 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.1998 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager