Holger Randers
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KURT JENSEN VVS V/HOLGER RANDERS (Ejer) |
Største overskud: | 12.129' DKK RANDERS GRUPPEN A/S (Nu: Cubis Projekt ApS) (2017) |
Største underskud: | -853' DKK RANDERSALTANEN.DK A/S (Nu: RANDERSALTANEN.DK ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 13.558' DKK RANDERS GRUPPEN A/S (Nu: Cubis Projekt ApS) (2017) |
Største gæld: | 15.383' DKK RANDERS EL & VVS A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos RANDERSALTANEN.DK A/S (Nu: RANDERSALTANEN.DK ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af KURT JENSEN VVS V/HOLGER RANDERS (13 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1998 hos KURT JENSEN VVS V/HOLGER RANDERS med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Holger Randers der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Holger i 13 år 5 måneder, før stoppet d. 22. juni 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Randers.dk ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RANDERSALTANEN.DK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Randers.dk ApS
Tidslinje (39)
-
RANDERSALTANEN.DK A/S (Nu: RANDERSALTANEN.DK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Randers.dk ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
RANDERSALTANEN.DK A/S (Nu: RANDERSALTANEN.DK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023
Blå bog (fortsat)
Holger har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
22.12.2021 - 20.08.2024
Ejer
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2012 - 17.05.2013
Direktør
06.06.2018 - 29.06.2018
Bestyrelsesmedlem
06.06.2018 - 16.10.2018
Direktør
24.11.2021 - 20.08.2024
Bestyrelsesmedlem
06.12.2021 - 09.10.2023
Reel ejer
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.06.2017 - 16.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.06.2017 - 16.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.06.2017 - 25.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Holger Randers er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Randers.dk ApS (ejer pt. 100%), som i 2021-22 kunne fremvise en egenkapital på 27' DKK. Igennem holdingselskabet Randers.dk ApS har Holger derfor også ejerandele i RANDERSALTANEN.DK ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Holger Randers, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor RANDERSALTANEN.DK A/S (Nu: RANDERSALTANEN.DK ApS) kunne offentliggøre et overskud på 766' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Mads og Nicklas Randers ApS kunne offentliggøre et underskud på 786' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Holger' netværk er Marianne Randers.