Morten Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1983 (41 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TECHNO DESIGN/ MORTEN HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 247' DKK TECHNO-DESIGN ApS (2021) |
Største underskud: | -240' DKK TECHNO-DESIGN ApS (2015) |
Største egenkapital: | 816' DKK TECHNO-DESIGN ApS (2021) |
Største gæld: | 1.134' DKK TECHNO-DESIGN ApS (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TECHNO-DESIGN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TECHNO DESIGN/ MORTEN HANSEN (24 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1983 hos TECHNO DESIGN/ MORTEN HANSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Morten Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Morten i 24 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen elektromekaniske værksteder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MTech Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TECHNO-DESIGN ApS
Via MTech Holding ApS
Direktørposter (2)
-
TECHNO-DESIGN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2008 -
MTech Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2022
Tidslinje (7)
-
TECHNO-DESIGN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
MTech Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
MTech Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.06.2008 - 30.06.2022
Direktør og Reel ejer
30.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.1983 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MTech Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 701' DKK. Gennem holdingselskabet MTech Holding ApS har Morten derfor også andele i TECHNO-DESIGN ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TECHNO-DESIGN ApS kunne fremvise et overskud på 247' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor TECHNO-DESIGN ApS kunne fremvise et underskud på 240' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 52' DKK (TECHNO-DESIGN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (MTech Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 743' DKK (TECHNO-DESIGN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 701' DKK (MTech Holding ApS).