Mikael Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1978 (46 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LUNDGÅRD I/S (Ejer) |
Største overskud: | 5.530' DKK ENTREPRENØRFIRMAET EGELUND A/S (Nu: EGELUND A/S ENTREPRENØR) (2023) |
Største underskud: | -785' DKK FYNBO INVEST A/S (2017) |
Største egenkapital: | 9.169' DKK FYNBO INVEST A/S (2021) |
Største gæld: | 16.345' DKK ENTREPRENØRFIRMAET EGELUND A/S (Nu: EGELUND A/S ENTREPRENØR) (2018) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos ENTREPRENØRFIRMAET EGELUND A/S (Nu: EGELUND A/S ENTREPRENØR) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LUNDGÅRD I/S (28 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu mange år siden hos LUNDGÅRD I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Morten Rasmussen, Laurits Ege Lund at Mikael Rasmussen stiftede LUNDGÅRD I/S den dag i januar 1978. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mikael i 28 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BOLIGSELSKABET NØRRELYS ApS
Ejerandel: 100% -
Lundgård - Mikael Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
BOLIGSELSKABET NØRRELYS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2003
Tidslinje (15)
-
BOLIGSELSKABET NØRRELYS ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.04.2015
Registreringsdato: 16.04.2015 -
HANDELS- OG KONSULENTFIRMAET NØRRELYS ApS (Nu: BOLIGSELSKABET NØRRELYS ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.04.2015
Registreringsdato: 15.04.2015 -
LUNDGÅRD I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006
Blå bog (fortsat)
Mikael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
28.09.1995 - 15.04.2015
Direktør
24.09.2003 - Stadig aktiv
Ejer
16.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1978 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.04.1998 - 23.03.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2001 - 08.03.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor BOLIGSELSKABET NØRRELYS ApS kunne offentliggøre et overskud på 86' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor BOLIGSELSKABET NØRRELYS ApS kunne offentliggøre et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.530' DKK (ENTREPRENØRFIRMAET EGELUND A/S (Nu: EGELUND A/S ENTREPRENØR)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 235' DKK (FYNBO INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.209' DKK (FYNBO INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 989' DKK (NR. LYNDELSE EL A/S).