Thomas Brøndum Myrvoll
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CM WEBDESIGN (Ejer) |
Største overskud: | 793' DKK FILCO ApS (2022) |
Største underskud: | -1.485' DKK FILCO ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.582' DKK FILCO ApS (2023) |
Største gæld: | 15.314' DKK DSFI Ejendom ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos FILCO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nomy ApS (6 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1998 hos CM WEBDESIGN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Thomas Fekete Christensen at Thomas Brøndum Myrvoll stiftede CM WEBDESIGN den dag i november 1998. Titlen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 1 år 1 måned, før stoppet d. 31. december 1999.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nomy ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FILCO ApS
Via Nomy ApS -
DSFI Ejendom ApS
Via FILCO ApS
Direktørposter (3)
-
DSFI Ejendom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2023 -
Nomy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2018 -
FILCO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
FILCO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023 -
DSFI Ejendom ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023 -
DANSK STAALFILTER INDUSTRI ApS (Nu: FILCO ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2018
Registreringsdato: 12.09.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.08.2023 - Stadig aktiv
Ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via FILCO ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
12.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.10.2017 - 12.09.2018
Direktør
24.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør
30.04.2012 - 25.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1998 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FILCO ApS kunne fremvise et overskud på 485' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DSFI Ejendom ApS kunne fremvise et underskud på 192' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 485' DKK (FILCO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 192' DKK (DSFI Ejendom ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.582' DKK (FILCO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -68' DKK (DSFI Ejendom ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Lars Normann Hansen.