Robert Edward Etches
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | EICOM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 33.398' DKK ENGLISH INK HOLDING AF 2010 ApS (Nu: ENGLISH INK HOLDING ApS) (2017) |
Største underskud: | -6.076' DKK ENGLISH INK HOLDING AF 2010 ApS (Nu: ENGLISH INK HOLDING ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 75.817' DKK TEXTMINDED DANMARK A/S (Nu: Semantix A/S) (2023) |
Største gæld: | 34.412' DKK TEXTMINDED DANMARK A/S (Nu: Semantix A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 70 årsværk hos TEXTMINDED DANMARK A/S (Nu: Semantix A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af ENGLISH INK HOLDING ApS (12 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2000 ved EICOM ApS (tidligere ENGLISH INK ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Robert Edward Etches i 11 år 8 måneder, før stoppet den 1. februar 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor oversættelse og tolkning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. februar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ENGLISH INK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
ENGLISH INK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2011 -
Exfluency ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
English Ink Consultancy (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Exfluency ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021 -
English Ink Consultancy (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.02.2019
Registreringsdato: 12.02.2019
Blå bog (fortsat)
Robert har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
30.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.04.2021 - 21.11.2021
Direktør
13.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.11.2021 - 11.10.2023
Reel ejer
12.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 63% -
Ejer
12.02.2019 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.02.2012 - 07.06.2012
Bestyrelsesmedlem
07.06.2012 - 29.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.05.2000 - 01.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Robert Edward Etches er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ENGLISH INK HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 34.014' DKK. Gennem holdingselskabet ENGLISH INK HOLDING ApS har Robert derfor også andele i og .
Se også koncerndiagram for Robert Edward Etches, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor ENGLISH INK HOLDING AF 2010 ApS (Nu: ENGLISH INK HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 33.398' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ENGLISH INK HOLDING AF 2010 ApS (Nu: ENGLISH INK HOLDING ApS) kunne fremvise et underskud på 6.076' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 22.316' DKK (TEXTMINDED DANMARK A/S (Nu: Semantix A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 75.817' DKK (TEXTMINDED DANMARK A/S (Nu: Semantix A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 616' DKK (Exfluency ApS).
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Exfluency GmbH.