Stig Thagaard
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 1990 (34 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | KONRADSBORG VINDKRAFT I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.035' DKK THAGAARD RENGØRING ApS (2023) |
Største underskud: | -122' DKK THAGAARD RENGØRING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.520' DKK THAGAARD HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.781' DKK THAGAARD RENGØRING ApS (2020) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos THAGAARD RENGØRING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af THAGAARD RENGØRING ApS (17 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1990 i KONRADSBORG VINDKRAFT I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Johannes Andersen, Kaj Ove Møller Pedersen, Anton Jensen, Gert Korsgaard, Annelise Marie Jensine Nielsen, Jørn Jespersen, Tove Pedersen, Erik Pedersen, Ove Bertelsen at Stig Thagaard stiftede KONRADSBORG VINDKRAFT I/S den dag i februar 1990. Hvervet som Ejer og Stifter havde Stig i 12 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THAGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
THAGAARD RENGØRING ApS
Via THAGAARD HOLDING ApS -
Thagaard Vinduespolering ApS
Via THAGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Thagaard Vinduespolering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2023 -
THAGAARD RENGØRING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2007 -
THAGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Thagaard Vinduespolering ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023 -
THAGAARD HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2007
Registreringsdato: 01.10.2007 -
THAGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2007
Registreringsdato: 01.10.2007
Blå bog (fortsat)
Stig har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
09.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.1990 - 30.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.02.1990 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Stig Thagaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THAGAARD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.520' DKK. Igennem sit holdingselskab THAGAARD HOLDING ApS har Stig dermed også ejerandele i THAGAARD RENGØRING ApS (100%) & Thagaard Vinduespolering ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Stig Thagaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor THAGAARD RENGØRING ApS fremviste et overskud på 1.035' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor THAGAARD RENGØRING ApS fremviste et underskud på 122' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.035' DKK (THAGAARD RENGØRING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.520' DKK (THAGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.298' DKK (THAGAARD RENGØRING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Emil Thagaard.