Børge Præstgård Bjerring
Erhvervsaktiv: | 1. maj 1986 - 31. mar. 2002 |
Karrieren startede hos: | Bjerring (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bjerring (38 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1986 i Bjerring (tidligere DSM-SUNSTILL V/BØRGE BJERRING) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Børge Præstgård Bjerring og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Børge nu bestreddet i 38 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning og leasing af varer til fritid og sport.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bjerring
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
DSM-SUNSTILL ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.08.2012
Registreringsdato: 09.08.2012 -
B. BJERRING HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.10.2010
Registreringsdato: 04.10.2010 -
DSM-SUNSTILL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2009
Registreringsdato: 22.10.2009
Blå bog (fortsat)
Børge har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.08.2008 - 09.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.08.2008 - 04.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2000 - 31.03.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager