Hans Erik Ubbesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | INGENIØR HANS HENRIK UBBESEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af INGENIØR HANS HENRIK UBBESEN (27 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1996 hos INGENIØR HANS HENRIK UBBESEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Hans Erik Ubbesen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Hans nu besiddet i 27 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden måling og teknisk analyse.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INGENIØR HANS HENRIK UBBESEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
BO-SYN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2009
Registreringsdato: 18.12.2009 -
BO-SYN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2009
Registreringsdato: 04.09.2009 -
LUNDEGAARD A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2004
Registreringsdato: 30.09.2004
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2009 - 18.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.01.2003 - 30.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.1999 - 31.08.2002
Ejerandel: Intet ejerskab