Arne Harder
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1992 (32 år) |
Karrieren startede hos: | Maler og murerfirmaet Reflex (Ejer) |
Største overskud: | 577' DKK Maler og murerfirmaet Reflex ApS (Nu: Reflex Entreprise ApS) (2020) |
Største underskud: | -123' DKK Maler og murerfirmaet Reflex ApS (Nu: Reflex Entreprise ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 626' DKK Maler og murerfirmaet Reflex ApS (Nu: Reflex Entreprise ApS) (2020) |
Største gæld: | 605' DKK Maler og murerfirmaet Reflex ApS (Nu: Reflex Entreprise ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Maler og murerfirmaet Reflex ApS (Nu: Reflex Entreprise ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Maler og murerfirmaet Reflex (27 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1992 hos Maler og murerfirmaet Reflex (tidligere MALERFIRMAET REFLEX V/ARNE HARDER) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Arne Harder der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Arne i 27 år 7 måneder, før stoppet d. 22. april 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Reflex Entreprise ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Reflex Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
MALERFIRMAET REFLEX V/ARNE HARDER (Nu: Maler og murerfirmaet Reflex) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.04.2020
Registreringsdato: 22.04.2020 -
Maler og murerfirmaet Reflex ApS (Nu: Reflex Entreprise ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.04.2020
Registreringsdato: 22.04.2020 -
Maler og murerfirmaet Reflex ApS (Nu: Reflex Entreprise ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 22.04.2020
Registreringsdato: 22.04.2020
Blå bog (fortsat)
Arne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
22.04.2020 - 31.03.2023
Ejer og Direktør
22.04.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
01.09.1992 - 22.04.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
03.01.2015 - 12.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Maler og murerfirmaet Reflex ApS (Nu: Reflex Entreprise ApS) kunne offentliggøre et overskud på 577' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Maler og murerfirmaet Reflex ApS (Nu: Reflex Entreprise ApS) kunne offentliggøre et underskud på 123' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Tim Harder.