Michael Sahlertz Kragekjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1988 (36 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SACK INVEST & TRADE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sunprotect V/ Michael Kragekjær (33 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1988 ved SACK INVEST & TRADE ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Sahlertz Kragekjær i 2 år 3 måneder, før stoppet den 22. august 1990.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. april 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sunprotect V/ Michael Kragekjær
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
SACK INVEST & TRADE ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.1993
Registreringsdato: 15.02.1993 -
MICHAEL KRAGEKJÆR (Nu: Sunprotect V/ Michael Kragekjær) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.1990
Registreringsdato: 01.11.1990 -
SACK INVEST & TRADE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.1990
Registreringsdato: 22.08.1990
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.1988 - 15.02.1993
Ejerandel: Intet ejerskab