Nina Ejlskov
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CoCREAT LIFEart - Embody Management (Ejer) |
Største overskud: | 944' DKK EBBERUP HUS ApS (2023) |
Største underskud: | -705' DKK HACETA HANDEL ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.125' DKK EBBERUP HUS ApS (2023) |
Største gæld: | 3.837' DKK EBBERUP HUS ApS (2014) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos HACETA HANDEL ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CoCREAT LIFEart - Embody Management (31 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1989 hos CoCREAT LIFEart - Embody Management (tidligere Farvehandlen i Rynkeby/ Nina Olesen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Nina Ejlskov der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Nina i 31 år 2 måneder, inden stoppet den 31. december 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VERDI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EBBERUP HUS ApS
Via VERDI HOLDING ApS -
HACETA HANDEL ApS
Via VERDI HOLDING ApS
Tidslinje (9)
-
HACETA HOLDING IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
VERDI HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.10.2021
Registreringsdato: 14.10.2021 -
Farvehandlen i Rynkeby/ Nina Olesen (Nu: CoCREAT LIFEart - Embody Management) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Nina har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.08.2018 - 22.08.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
19.10.1989 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.08.2007 - 15.09.2015
Reel ejer
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
20.08.2007 - 01.09.2015
Ejer
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Nina Ejlskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VERDI HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 618' DKK. Gennem sit holdingselskab VERDI HOLDING ApS har Nina dermed også andele i EBBERUP HUS ApS (100%) samt HACETA HANDEL ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Nina Ejlskov, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor VERDI HOLDING ApS landede et overskud på 239' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor HACETA HOLDING IVS landede et underskud på 99' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 944' DKK (EBBERUP HUS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 705' DKK (HACETA HANDEL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.125' DKK (EBBERUP HUS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.706' DKK (HACETA HANDEL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nina' netværk er Gert Andersen.