Leo Feldborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FELDBORG INFORMATIK V/LEO FELDBORG (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af FELDBORG INFORMATIK V/LEO FELDBORG (36 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1988 i FELDBORG INFORMATIK V/LEO FELDBORG som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Leo Feldborg og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Leo nu besiddet i 36 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FELDBORG INFORMATIK V/LEO FELDBORG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
VIVIANCE NEW EDUCATION A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2003
Registreringsdato: 01.07.2003 -
VIVIANCE NEW EDUCATION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2003
Registreringsdato: 01.07.2003 -
FELDBORG MULTIMEDIA A/S
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2002
Registreringsdato: 16.09.2002
Blå bog (fortsat)
Leo har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.10.2000 - 01.07.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.06.2000 - 16.09.2002
Ejerandel: Intet ejerskab