Jørn Jørgensen Bonde
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JØRN BONDE (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -340' DKK MUSIKSHOPPEN ApS (2016) |
Største egenkapital: | 1.049' DKK MUSIKSHOPPEN ApS (2014) |
Største gæld: | 415' DKK MUSIKSHOPPEN ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af JØRN BONDE (27 år 6 måneder) |
Det hele startede i 1997 i JØRN BONDE i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jørn Jørgensen Bonde og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Jørn nu bestreddet i 27 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JØRN BONDE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
MUSIKSHOPPEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2007
Registreringsdato: 31.10.2007 -
MUSIKSHOPPEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.01.2001
Registreringsdato: 05.01.2001 -
JØRN BONDE (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1997
Registreringsdato: 01.04.1997
Blå bog (fortsat)
Jørn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
05.01.2001 - 31.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab