Stella Reece
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1998 - 31. mar. 2007 |
Karrieren startede hos: | Grønne haver (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Grønne haver (26 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1998 i Grønne haver (tidligere LÆGEHUSET I VORGOD V/STELLA REECE) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Stella Reece og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Stella nu besiddet i 26 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Grønne haver
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Opsund Vindmøllelaug af 28/3 2001 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2007
Registreringsdato: 31.03.2007 -
Opsund Vindmøllelaug af 28/3 2001 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2002
Registreringsdato: 01.01.2002 -
LÆGEHUSET I VORGOD V/STELLA REECE (Nu: Grønne haver) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1998
Registreringsdato: 01.04.1998
Blå bog (fortsat)
Stella har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 31.03.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager