Erling Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DINGELSBJERG VINDMØLLELAUG I/S/ LARS THERKELSEN M FL (Ejer) |
Største overskud: | 101' DKK KUBI STÅLDESIGN A/S (2014) |
Største underskud: | -746' DKK KUBI STÅLDESIGN A/S (2016) |
Største egenkapital: | 761' DKK KUBI STÅLDESIGN A/S (2015) |
Største gæld: | 2.931' DKK KUBI STÅLDESIGN A/S (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos KUBI STÅLDESIGN A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af DINGELSBJERG VINDMØLLELAUG I/S/ LARS THERKELSEN M FL (16 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1987 ved DINGELSBJERG VINDMØLLELAUG I/S/ LARS THERKELSEN M FL i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Magnus Pedersen, Erik Møllegård Kristensen, Edvard Finnerup, Villy Brogaard Olesen, Vagn Madsen, Mads Peter Lund, Jørgen Pries Nielsen, Jens Kristian Kviesgaard, Lars Therkelsen, Erik Skov Eriksen, Arne Kristian Jensen, Søren Kristian Højbak Jonasen, Alf Storbjerg, Per Pilgaard Knudsen, Jens Anton Madsen, Kaj Juelsgaard Kristensen, Niels Peter Hansen, Peder August Anneberg, Henrik Thomsen, Arne Lund Thomsen, Erik Müller Bested, John Munk, Bent Østergaard Pedersen, Carl Eigil Simonsen, Hans Lunde Pedersen, Henning Falk Nielsen, Jens Martin Sørensen, Søren Christian Peder Sørensen, Bjarne Kamp Jensen, Bent Edvard Sørensen, Leif Tange, Vagn Emil Vestergaard, Lars Korshøj, Jens Emil Viftrup, Jens Peter Christensen Søvsø, Vagn Søndergaard, Svend Rasmus Holm, Johnny Agersnap Larsen, Henning Husted Christiansen, Vagn Pedersen, Tommy Ellermand, Poul Thorkil Krogh Pedersen, Preben Andersen, Leni Birthe Bested at Erling Damgaard stiftede DINGELSBJERG VINDMØLLELAUG I/S/ LARS THERKELSEN M FL den dag i januar 1987. Rollen som Ejer og Stifter havde Erling i 16 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2003.
Virksomheden opererede indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2003.
Repræsentant (1)
-
Vestjyllands Kunstpavillon,Videbæk
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 25.05.2023
Tidslinje (25)
-
Vestjyllands Kunstpavillon,Videbæk
Tilknyttet som repræsentantDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
KUBI STÅLDESIGN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2017
Registreringsdato: 16.05.2017 -
DAMGAARD ERHVERV ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2013
Registreringsdato: 12.09.2013
Blå bog (fortsat)
Erling har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2005 - 16.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.07.2007 - 12.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2007 - 07.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2005 - 18.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab