Claus Steen Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 1990 (34 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S SOLINVEST 1989-1 (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S SOLINVEST 1989-1 (34 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1990 i I/S SOLINVEST 1989-1 som Ejer. Claus Steen Andersen købte en andel af virksomheden den 28. juni 1990 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Claus af: Bjarne Kofoed Stender, Lone Willumsen, Allan Hjortrup og 4 andre personer. Hvervet som Ejer har Claus nu besiddet i 34 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S SOLINVEST 1989-1
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
INSULT HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.12.2006
Registreringsdato: 05.12.2006 -
INSULT HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2006
Registreringsdato: 05.12.2006 -
GRAPE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2006
Registreringsdato: 03.05.2006
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.06.1990 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.01.2002 - 05.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.11.2001 - 03.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.06.2002 - 17.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Bjarne Kofoed Stender.