Jørgen Bang Nielsen
Højbjergvej 6, 7742 Vesløs, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1987 (37 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | JØRGEN BANG NIELSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af JØRGEN BANG NIELSEN (37 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1987 hos JØRGEN BANG NIELSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jørgen Bang Nielsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jørgen nu besiddet i 37 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor blandet drift.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JØRGEN BANG NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
ØSLØS ELPRO ApS (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2004
Registreringsdato: 17.11.2004 -
ØSLØS ELPRO ApS (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.1999
Registreringsdato: 14.09.1999 -
JØRGEN BANG NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.08.1987
Registreringsdato: 15.08.1987
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.08.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.09.1999 - 17.11.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?