Stig Hessellund
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1988 (36 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOLLIKY INVEST ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af astk (9 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1988 i SOLLIKY INVEST ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR.3390) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Stig Hessellund i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 4. oktober 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. november 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASTK ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ASTK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
astk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
ASTK ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
ASTK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024
Blå bog (fortsat)
Stig har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
16.12.2014 - 23.04.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.07.1989 - 09.10.1990
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.1988 - 04.10.1990
Ejerandel: Intet ejerskab