Morten Laurs Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 1993 (31 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Københavns Yacht og Motorbådsværft v/Morten Laurs Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.452' DKK Holding af 20.05. 2019 ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.250' DKK Holding af 20.05. 2019 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Københavns Yacht & Motorbådsværft ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Københavns Yacht og Motorbådsværft v/Morten Laurs Sørensen (24 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1993 hos Københavns Yacht og Motorbådsværft v/Morten Laurs Sørensen (tidligere Laurs Sørensens Bådebyggeri v/Morten Laurs Sørensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Morten Laurs Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Morten i 24 år 6 måneder, inden stoppet den 31. august 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor reparation og vedligeholdelse af skibe og både. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Holding af 20.05. 2019 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Københavns Yacht & Motorbådsværft ApS
Via Holding af 20.05. 2019 ApS
Direktørposter (2)
-
Holding af 20.05. 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2019 -
Københavns Yacht & Motorbådsværft ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Københavns Yacht & Motorbådsværft ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.05.2019
Registreringsdato: 20.05.2019 -
Holding af 20.05. 2019 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.05.2019
Registreringsdato: 20.05.2019 -
Holding af 20.05. 2019 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.05.2019
Registreringsdato: 20.05.2019
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.06.2017 - 20.05.2019
Direktør og Reel ejer
23.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.02.1993 - 31.08.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Laurs Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holding af 20.05. 2019 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.250' DKK. Gennem sit holdingselskab Holding af 20.05. 2019 ApS har Morten dermed også andele i Københavns Yacht & Motorbådsværft ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Morten Laurs Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Holding af 20.05. 2019 ApS landede et overskud på 1.452' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.332' DKK (Holding af 20.05. 2019 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.250' DKK (Holding af 20.05. 2019 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.417' DKK (Københavns Yacht & Motorbådsværft ApS).