Torsten Alf Kofoed
Karrieren startede hos: | SWEDE ELECTRONICS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.540' DKK A/S REGNECENTRALEN AF 1979 (Nu: FUJITSU A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -59.818' DKK A/S REGNECENTRALEN AF 1979 (Nu: FUJITSU A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 127.235' DKK A/S REGNECENTRALEN AF 1979 (Nu: FUJITSU A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 364.352' DKK A/S REGNECENTRALEN AF 1979 (Nu: FUJITSU A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 221 årsværk hos A/S REGNECENTRALEN AF 1979 (Nu: FUJITSU A/S) (2019-20) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for længe siden i SWEDE ELECTRONICS A/S (tidligere INTERNATIONAL COMPUTERS LIMITED A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Torsten Alf Kofoed i 42 år 10 måneder, inden stoppet d. 13. februar 1992.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andet elektrisk udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 505' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DEPA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DEPA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (46)
-
K/S DEMKADE II POSTBOKS 9062, 1022 KBH K (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2015
Registreringsdato: 09.11.2015 -
DEPA ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.08.2013
Registreringsdato: 26.08.2013 -
TK CONSULT ApS (Nu: TORKO HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.07.2013
Registreringsdato: 16.07.2013
Blå bog (fortsat)
Torsten har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 74 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
26.03.1996 - 09.11.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.12.1995 - 16.07.2013
Bestyrelsesmedlem
05.03.2003 - 26.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.07.1995 - 19.05.2006
Bestyrelsesmedlem
05.03.2003 - 21.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.12.2007 - 08.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.02.1998 - 27.02.2010
Bestyrelsesmedlem
01.02.1998 - 17.07.2001
Direktør
01.02.1998 - Stadig aktiv
Ejer
26.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor DEPA ApS fremviste et overskud på 239' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor DEPA ApS fremviste et underskud på 51' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 505' DKK (INTERNATIONAL COMPUTERS LIMITED A/S (Nu: SWEDE ELECTRONICS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.792' DKK (INTERNATIONAL COMPUTERS LIMITED A/S (Nu: SWEDE ELECTRONICS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 129' DKK (DEPA ApS).