Palle Christophersen
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 1976 - 11. nov. 2006 |
Karrieren startede hos: | DigiTeam v/Palle Christophersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af DigiTeam v/Palle Christophersen (47 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for nu flere år siden ved DigiTeam v/Palle Christophersen (tidligere ALPHA FOTOSATS V/PALLE CHRISTOPHERSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Palle Christophersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Palle nu besiddet i 47 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor prepress- og premedia-arbejde.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DigiTeam v/Palle Christophersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DIGITEAM I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.11.2006
Registreringsdato: 11.11.2006 -
DIGITEAM I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1998
Registreringsdato: 01.01.1998 -
ALPHA FOTOSATS V/PALLE CHRISTOPHERSEN (Nu: DigiTeam v/Palle Christophersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.1976
Registreringsdato: 01.10.1976
Blå bog (fortsat)
Palle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - 11.11.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager