Poul Erik Nielsen
Karrieren startede hos: | DTE STAMPEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 349.602' DKK DANSK TRÆEMBALLAGE A/S (2022) |
Største underskud: | -350' DKK DTE MODULHUSE A/S (Nu: DTE Ørstedsvej A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 613.627' DKK DANSK TRÆEMBALLAGE A/S (2022) |
Største gæld: | 583.713' DKK DANSK TRÆEMBALLAGE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 382 årsværk hos DANSK TRÆEMBALLAGE A/S (2022) |
Karrieren I Danmark startede for nu mange år siden hos DTE STAMPEN A/S (tidligere A/S STAMPEN SAVVÆRK & EMBALLAGEFABRIK) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Poul Erik Nielsen i 39 år 10 måneder, før stoppet d. 22. september 2010.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af træemballage. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. maj 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TEGNESTUEN ELVERHØJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
DANSK TRÆEMBALLAGE HOLDING A/S
Via TEGNESTUEN ELVERHØJ HOLDING ApS -
DTE TØNDERVEJ 8 A/S
Via DANSK TRÆEMBALLAGE HOLDING A/S -
COMPACTREE DANMARK ApS
Via DANSK TRÆEMBALLAGE HOLDING A/S -
DANSK TRÆEMBALLAGE A/S
Via DANSK TRÆEMBALLAGE HOLDING A/S -
TIMBUY A/S
Via DANSK TRÆEMBALLAGE A/S -
ELVERHØJ EJENDOMME ApS
Via TEGNESTUEN ELVERHØJ HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TEGNESTUEN ELVERHØJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2004 -
ELVERHØJ EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
UDLEJNING AF MASKINER V/POUL ERIK NIELSEN (Nu: Elverhøj Ejendomme v/Poul Erik Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
DANSK TRÆEMBALLAGE A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.03.2016
Registreringsdato: 17.03.2016 -
DTE KANALVEJ 2 - 6 A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.03.2016
Registreringsdato: 17.03.2016
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.12.1990 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
22.09.2010 - 17.03.2016
Ejer
15.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via DANSK TRÆEMBALLAGE HOLDING A/S -
Direktør
22.09.2010 - 17.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.09.2010 - 17.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Erik Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TEGNESTUEN ELVERHØJ HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 136.221' DKK. Gennem holdingselskabet TEGNESTUEN ELVERHØJ HOLDING ApS har Poul derfor også andele i DANSK TRÆEMBALLAGE HOLDING A/S (15-19.99%) samt ELVERHØJ EJENDOMME ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Poul Erik Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor DANSK TRÆEMBALLAGE A/S kunne fremvise et overskud på 35.988' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor DTE MODULHUSE A/S (Nu: DTE Ørstedsvej A/S) kunne fremvise et underskud på 350' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 124.007' DKK (DANSK TRÆEMBALLAGE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 609.023' DKK (DANSK TRÆEMBALLAGE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.209' DKK (DTE TØNDERVEJ 8 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Christian Anthon Rødin-Nielsen.